1956年2月生,汉族,山西左权人,大学学历,管理学硕士学位,1974年9月参加作业,1982年6月参加我国。
1993年3月到国家计委作业,历任办公厅正处级秘书,办公厅助理巡视员、党组秘书,固定资产投资司副司长。
1998年5月任海南省发展计划厅副厅长、党组副书记。1999年3月任海南省发展计划厅厅长、党组书记。2003年1月任海南省副省长。2007年3月任海南省委常委、组织部长。